Informazioni su Andreas Pfister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Pfister
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005641771, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Derungs Bau AG, in Davos, CHE-468.627.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S.0, Publ. 6231638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs-Infanger, Gertrud, von Engelberg, in Davos Glaris (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter, Markus, von Andwil SG, in Davos Dorf (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Kraats, Angelika, niederländische Staatsangehörige, in Davos, mit Einzelunterschrift;
Caprez, Jan, von Trin, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfister, Andreas, von Stäfa, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004915967, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgestiftung der Gebr. Polla AG, in Maur, CHE-109.445.515, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696160).
Name neu:
Vorsorgestiftung der Gebr. Polla AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 20.04.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Stefan, von Schwerzenbach, in Hittnau, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rupper, Stephan, von Bichelsee-Balterswil, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegg, Max, von Fischenthal, in Bäretswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Andreas, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2124601, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgestiftung der Gebr. Polla AG, in Maur, CHE-109.445.515, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Stefan, von Schwerzenbach, in Hittnau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfister, Andreas, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].