Informazioni su Alexander Peters
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alexander Peters
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Peters
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126885, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Commodity Club Switzerland, in Freienbach, CHE-172.038.226, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114077).
Statutenänderung:
22.02.2024.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Peter Sigg, Burgweg 19, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Alexander Tristan, genannt Alex, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880702, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AOT Trading AG, in Steinhausen, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Rauglaudre, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michalopoulos, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005875047, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AddMaris AG, in Steinhausen, CHE-152.605.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumbly, Joseph Harry, britischer Staatsangehöriger, in Vouliagmeni (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.