Alexander Peters
residente a Baar, da Austria Mandati attuali: Commodity Club Switzerland, Peters Sonus Nobilis Persone correlate: Peter Sigg, Zarja Peters Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Peters", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Peters"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Peters", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Peters"
|
|
Alexander Peters
residente a Hamburg, da Germania Mandati attuali: Manufactum AG Persone correlate: Günter Bauer, Kai-Uwe Steffan, Martin Frey Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Peters", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Peters"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Peters", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Peters"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexander Peters
Persone con il nome Alexander Peters lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Altre libere professioni
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni e federazioni
Altre libere professioni
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Alexander Peters
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Peters
Numero di pubblicazione: HR02-1006126885, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Commodity Club Switzerland, in Freienbach, CHE-172.038.226, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114077).
Statutenänderung:
22.02.2024.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Peter Sigg, Burgweg 19, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Alexander Tristan, genannt Alex, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880702, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AOT Trading AG, in Steinhausen, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Rauglaudre, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michalopoulos, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005875047, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AddMaris AG, in Steinhausen, CHE-152.605.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumbly, Joseph Harry, britischer Staatsangehöriger, in Vouliagmeni (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.