Informazioni su Françoise Perrin Jaquillard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Françoise Perrin Jaquillard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6016844, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Ideas For Biomedical Business Sàrl, précédemment à Crassier, CH-660.0.816.002-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2010, p. 23, Publ. 5669058).
Statuts originaires:
19.04.2002.
Modification des statuts:
20.12.2010.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
c/o Jacqueline Laroche, Chemin de la forêt-Plane 63, Binii 329, 1965 Savièse.
Objet de l'entreprise:
toute activité se rapportant au domaine médical et biomédical;
commerce de matérial médical;
recherche, dépôt et exploitation de brevets;
conseils d'entreprises.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations:
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration des gérants du 15 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte (comme précédemment).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jaquillard, Claude, de Rougemont, à Crassier, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00;
Perrin Jaquillard, Françoise, de Rougemont, à Crassier, associée, gérante et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.