Informazioni su Marcel Hansjörg Perret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Hansjörg Perret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005325631, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft PERMAKULTUR AUENHOF bei FELDBACH, in Hombrechtikon, CHE-373.402.241, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Labhart, Jaël, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret, Marcel, von Mels, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wischnitzky, Marc, von Niederrohrdorf, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peitz, Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005052882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft PERMAKULTUR AUENHOF bei FELDBACH, in Hombrechtikon, CHE-373.402.241, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler Lutz, Beatrix, von Ennetmoos, in Zürich, Vizepräsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgemuth, Michael, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Labhart, Jaël, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret, Marcel, von Mels, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pan, Marcus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wischnitzky, Marc, von Niederrohrdorf, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 1933265, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Progresso GmbH, bisher in Baar, CHE-111.708.285, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314037).
Gründungsstatuten:
07.11.2008.
Statutenänderung:
09.01.2015.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Nussbaumstrasse 26, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungsleistungen, Führungsunterstützungen und Schulungen im In- und Ausland. Zudem bezweckt sie die Erbringung von Tourismusdienstleistungen und Handel mit Ländern in und aus Lateinamerika. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mignot, Daniel, von Prilly, in Orselina, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Marcel Hansjörg, von Mels, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Perret, Marcel, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].