Informazioni su Aleksandar Paskov
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Aleksandar Paskov
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121927, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Instal-Tech Sàrl, à Monthey, CHE-114.788.599, société à responsabilité limitée (No. FOSC 81 du 26.04.2024, Publ. 1006019394).
Nouvelle raison sociale:
Instal-Tech Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.08.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Paskov, Aleksandar, de Ollon, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1006019394, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Instal-Tech Sàrl, à Monthey, CHE-114.788.599, société à responsabilité limitée (No. FOSC 137 du 17.07.2020, Publ. 1004940057).
Autre adresse:
c/o Aleksandar Paskov, Place de la Fontaine 1, 1868 Collombey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mader, Ernest, de Monthey, à Saillon, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Paskov, Aleksandar, de Ollon, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR02-1004940057, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Instal-Tech Sàrl, à Monthey, CHE-114.788.599, société à responsabilité limitée (No. FOSC 202 du 18.10.2018, Publ. 1004479758).
Inscription ou modification de personne(s):
Paskov, Aleksandar, de Ollon, à Monthey, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle].