Informazioni su Pravinchandra Manilal Panchal
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pravinchandra Manilal Panchal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004967765, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IMEXSU Europe GmbH, in Kriens, CHE-114.952.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, S.0, Publ. 1575227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panchal, Pravinchandra Manilal, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panchal, Hasumati Pravinchandra, indische Staatsangehörige, in Mumbai (IN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Desai, Niral Jaykumar, indische Staatsangehörige, in Mumbai (IN), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Panchal, Jaideep, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7008024, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IMEXSU Europe GmbH, in Kriens, CH-150.4.001.208-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 13, Publ. 5430890).
Statutenänderung:
24.12.2012.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
c/o Marcel Frei, Listrighalde 8, 6020 Emmenbrücke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PIC Private Industrial Capital Ltd, in Zug (CH-170.3.025.259-7), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panchal, Pravinchandra Manilal, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5430890, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IMEXSU Europe GmbH, bisher in Stans, CH-150.4.001.208-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 19, Publ. 5133238).
Statutenänderung:
22.12.2009.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Langsägestrasse 2, 6010 Kriens.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen, Ersatzteilen sowie Werkzeugen aller Art im Bereich der Oberflächenbehandlung von Materialien, Maschinen- und Ersatzteilen, die Erbringung von Service- und weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen in der Schweiz wie auch in Europa. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im Inland und Europa Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im Inland und Europa erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Post, Telefax oder auf elektronischem Weg [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panchal, Pravinchandra Manilal, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [wie bisher];
PIC Private Industrial Capital Ltd, in Zug (CH-170.3.025.259-7), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [wie bisher];
Frei, Marcel, von Emmen, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmenbrücke (Emmen)].