Informazioni su Victor Manuel Pache
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Victor Manuel Pache
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004837998, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pache Inox GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-114.032.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123035).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Sitz neu:
Moosseedorf.
Domizil neu:
Waldeckweg 19, 3053 Münchenbuchsee.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pache, Victor Manuel, dominikanischer Staatsangehöriger, in Münchenbuchsee (Moosseedorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zollikofen, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 3123035, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gyro-Bau GmbH, bisher in Glarus Nord, CHE-114.032.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6231892).
Statutenänderung:
23.09.2016.
Firma neu:
Pache Inox GmbH.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Bernstrasse 211, 3052 Zollikofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Metallbearbeitung;
die Planung, Herstellung und Vertrieb von Event- und Designmöbeln;
Ausführung von Renovationsarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.]. [Streichung der Bemerkung bezüglich der Gemeindefusion, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Peter, von Glarus Nord und Egnach, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pache, Victor Manuel, dominikanischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.