Informazioni su Georg Christian Ortner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georg Christian Ortner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855939, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BOTTIMMO AG, in Kreuzlingen, CHE-224.999.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortner, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortner, Janette, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005429488, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lakeside Invest AG, in Kreuzlingen, CHE-339.146.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771404).
Statutenänderung:
04.03.2022.
Sitz neu:
Berlingen.
Domizil neu:
Seestrasse 89, 8267 Berlingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jockwer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuze, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortner, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Silvio Rudolf, von Gränichen, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schaffner, Silvio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005407202, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BOTTIMMO AG, in Kreuzlingen, CHE-224.999.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortner, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffner, Silvio, von Gränichen, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frenzel, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falck-Ytter, Sophia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhrmeister, Valentin, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.