Informazioni su Marta Oñoro Carrascal
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marta Oñoro Carrascal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004886137, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credit Suisse InvestLab 2 AG, in Zürich, CHE-273.611.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004728968).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Firma neu:
Allfunds InvestLab 2 AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dechow, Dr. Moritz Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gibtner, Tobias Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörfarter, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alcaraz Lopez, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Largo Landeta, Borja, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oñoro Carrascal, Marta, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credit Suisse InvestLab AG, in Zürich, CHE-417.016.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590411).
Statutenänderung:
06.09.2019.
Firma neu:
Allfunds InvestLab AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shey, Fabian, von Gossau ZH, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larqué, Rodolphe, von Yverdon-les-Bains, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christine, von Hombrechtikon, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tagliabue, Luca, von Faido, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehle, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferreira, Barbara, von Leuzigen, in Uitikon, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alcaraz Lopez, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Largo Landeta, Borja, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oñoro Carrascal, Marta, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.