Informazioni su Stefano Omari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefano Omari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2569577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5939502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 27, Publ. 5528854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Constantin Suisse SA, in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.002.685-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5528854, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 23, Publ. 4197828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienert, Dr. Xavier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Courteille, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazraani, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in St. Germain-en-Laye (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.