Informazioni su Robert Barlow
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Barlow
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3343233, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mallinckrodt Schweiz AG, in Steinhausen, CHE-103.756.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1939829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebois, Antoine Henri, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Montagnolo, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renner, Sina Alexa, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2569577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 965563, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.658-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7136184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefani, Michelangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Green, Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eklöf, Mats Gunnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rees, Dale, amerikanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rees, Dale Joseph, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift];
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Valiante Gallo, Lucia, von Zürich, in Stallikon, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.