Informazioni su Marcel Olbrecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Olbrecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004695032, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rathaus Stiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-110.402.487, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Vico, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedersheim-Jost, Ursula, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, René, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Philipp, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Roland, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erne, Sandro, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004479587, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-107.865.214, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4439199).
Urkundenänderung:
15.08.2017.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschrften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erné, Vico, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grill, Bernhard, von Wettingen, in Freienwil, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Dr. Hans Jörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Zentrumsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedersheim-Jost, Ursula, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helbling, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Sandro, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Philipp, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2460149, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-102.316.868, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1146081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier;
Winkler, Margrit, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bigler-Beerli, Regula, von Worb, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggimann, Gottlieb, von Gondiswil, in Felben-Wellhausen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Eggimann-Doll, Esther, von Gondiswil, in Felben-Wellhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Michael, von Wynigen, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier];
Jenni, Martin, von Homberg, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junghans, Veronika, von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzi, Hugo, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Filzbach, Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Staubli, Franz, von Künten, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnellmann, Anita, von Rapperswil-Jona, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.