Informazioni su Josef Özmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Özmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006016802, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LARSA AG, in Baden, CHE-253.753.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935581).
Statutenänderung:
09.04.2024.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Lenzburgerstrasse 2, 5702 Niederlenz.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Vermittlung, der Kauf und Verkauf, die Bewirtschaftung und Projektentwicklung von Immobilien, das Portfoliomanagement, die Beratung und Vermittlung von Immobilienfinanzierungen, die Umstrukturierung und Umnutzung von Immobilien sowie das Erstellen und Sanieren von Immobilien im Sinne einer General- oder Totalunternehmung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simon, Arduvan, französischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrus, Zacharias, von Baden, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliver, Abraham, von Baar, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005285066, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Shlomo Gastro AG, in Baden, CHE-463.179.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Devin, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrus, Johannes, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005070417, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LARSA AG, bisher in Baar, CHE-253.753.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377693).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Sitz neu:
Turgi.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 1, 5300 Turgi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simon, Arduvan, französischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrus, Zacharias, von Baden, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.