Informazioni su Ali Riza Özcan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ali Riza Özcan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006050675, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TKT Services GmbH, in Zürich, CHE-158.652.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927007).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Hofackerstrasse 35, 8545 Rickenbach Sulz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Produktion und der Vertrieb von Konsumwaren aller Art, insbesondere mit Food- und Nonfood-Artikeln, ebenso wie damit zusammenhängende Dienstleistungen und Services. Ferner kann die Gesellschaft einen Autohandel (Ankauf- Verkauf) betreiben und in dieser Sache Fahrzeuge Importieren und Exportieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taghiyev, Kamil, von Illnau-Effretikon, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fink, Oleksandra, von Olten, in Bülach, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005158912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güngör, Ferhat, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005125672, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2000811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danisman, Tunç, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Danisman-Frapolli, Gabriella, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.