Informazioni su Martin Oester
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Oester
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1177117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Theatergenossenschaft Bern, in Bern, CH-035.7.016.261-1, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6669494).
Domizil neu:
c/o KonzertTheaterBern (KTB), Nägeligasse 1, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Bruno, von Schöftland, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Maja, von Möriken-Wildegg, in Wabern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oester, Martin, von Frutigen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voirol, Denise, von Bern, in Les Genevez JU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zulauf, Claudio, von Schinznach-Dorf, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Charles, von Dallenwil, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern];
Christemov, Gerassim, von Linden, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gerasim, Christemov, in Liebefeld, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Egger, Bernhard, von Meiringen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Folletête, Dominique Joseph, von Le Noirmont, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inäbnit, Markus, von Grindelwald, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieczorek, Andreas, von Winterthur, in Neuenegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Anton, von Abtwil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE (Biel/Bienne), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6955418, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohngenossenschaft Hohmad, in Thun, CH-092.5.002.039-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6381600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Martin, von Frutigen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morandi, Mario, von Capriasca, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Seewer-Feuz, Edith Rosmarie, von Gsteig, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Seewer, Edith, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6472146, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krankenfonds zugunsten des Personals des Stadttheaters Bern, in Bern, CH-035.7.015.183-8, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, S. 0, Publ. 6413116).
Name neu:
Krankenfonds zugunsten des Personals des Stadttheaters Bern in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 17.10.2011 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Katharina, von Herisau, in Bern, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Oester, Martin, von Frutigen, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Maja, von Möriken-Wildegg, in Boniswil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Anton, von Abtwil, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Tomaszczuk, Tadeusz, von Bern, in Ittigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wieczorek, Andreas Matthias, von Winterthur, in Thörishaus (Köniz), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].