Informazioni su Nrec Nushi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nrec Nushi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004459507, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Freunde vom albanischen Radio Maria, bisher in Appenzell, CHE-237.686.616, Verein (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016Publ. 2710175).
Gründungsstatuten:
03.12.2012.
Statutenänderung:
18.05.2017.
Sitz neu:
Schmerikon.
Domizil neu:
Rebhaldenstrasse 8, 8716 Schmerikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prenaj, Drita, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doda, Pal, kosovarischer Staatsangehöriger, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Nushi, Nrec, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schötz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Uzwil].
Numero di pubblicazione: 2710175, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Verein Freunde vom albanischen Radio Maria, in Appenzell, CHE-237.686.616, Verein (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6970232).
Statutenänderung:
02.01.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prenaj, Anton, von Appenzell, in Appenzell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doda, Pal, kosovarischer Staatsangehöriger, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Qerimi, Veneranda, albanische Staatsangehörige, in Luthern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markaj, Robert, von Reichenburg, in Schmerikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prenaj, Drita, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Nushi, Nrec, kosovarischer Staatsangehöriger, in Uzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.