Informazioni su Heinz Noser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Noser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004453728, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vin Esprit GmbH, in Zürich, CHE-103.530.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, Publ. 4817472).
Statutenänderung:
07.03.2018.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 40'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.03.2018 werden zwei Stammanteile zu CHF 10'000.00 vernichtet. Die Verwendung des Herabsetzungsbetrages erfolgt im Betrag von CHF 13'635.10 durch Rückzahlung und im Betrag von CHF 6'364.90 durch Verrechnung mit dem bestehenden Verlustvortrag. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 782 Abs. 4 i.V.m. Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.07.2018 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Roland, von Rothenthurm, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Noser, Heinz, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4091220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vin Esprit GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.459-4, Handel mit Wein und Spirituosen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 05.05.1998, S. 3029).
Statutenänderung:
24.07.2007.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Noser, Heinz, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Herzog, Roger, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Noser & Fenner, in Z ü r i c h, Betrieb eines zahntechnischen Laboratoriums, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 25.04.1977, S. 1305).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Peter, von Opfikon, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obfelden];
Noser, Heinz, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil].