Informazioni su Wolfgang Niederhäuser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wolfgang Niederhäuser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005106438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SNB Baumanagement GmbH, in Herzogenbuchsee, CHE-116.298.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119407).
Statutenänderung:
09.02.2021.
Sitz neu:
Thörigen.
Domizil neu:
Lindenstrasse 26, 3367 Thörigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Generalunternehmer- und Architekturdienstleistungen sowie den An- und Verkauf und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser, Wolfgang, von Wattenwil, in Graben, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005081924, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
W. Niederhäuser AG, in Herzogenbuchsee, CHE-103.294.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S.0, Publ. 6332200).
Domizil neu:
Bernstrasse 15, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser, Wolfgang, von Wattenwil, in Graben, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Memedi, Husejn, von Biberist, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3995369, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niederhäuser Architektur und Immobilien GmbH, in Herzogenbuchsee, CHE-116.298.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, Publ. 5931130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Husejn, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Niederhäuser, Wolfgang, von Wattenwil, in Graben, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].