Informazioni su Hans Ulrich Neuenschwander
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Ulrich Neuenschwander
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ulrich Neuenschwander
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895694, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Militärhistorische Stiftung Graubünden, in Chur, CHE-110.409.791, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4434081).
Domizil neu:
c/o FH Graubünden, Herr Jürg Kessler, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Martin, von Fideris, in Fideris, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grass, Hans Ruedi, von Klosters-Serneus, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani, Carlo, von Andeer, in Zillis (Zillis-Reischen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans, von Signau, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Porchet, Pascal, von Corcelles-le-Jorat, in Trin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005258417, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Erhaltung des Lenkerseeleins als Naturschutzgebiet und Erholungslandschaft, in Lenk, CHE-110.380.532, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S.0, Publ. 6205442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Hermann, von Lenk, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bowee, Reinhold, von Lenk, in Lenk, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goepfert, Tanja, von Lenk, in Lenk, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Marianne, von Oberstocken, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Hans, von Signau, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Alfred, von Lenk, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tritten, Ulrich, von St. Stephan, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hans Jörg, von Magden, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lempen, Stephan, von St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruker, Albert, von Braunau, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Walter, von Heimberg, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rösti, Kurt, von St. Stephan, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Rudolf, von Habkern, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbären, Ernst, von Lenk, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeller, Peter, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Känel, David, von Aeschi bei Spiez, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3689247, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blue Sky GmbH, in Lenk, CHE-108.663.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652558).
Firma neu:
Blue Sky GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hans Neuenschwander, Flöschstrasse 5, 3775 Lenk im Simmental. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans, von Signau, in Lenk im Simmental (Lenk), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].