Informazioni su Reinhold Bowee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reinhold Bowee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005258417, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Erhaltung des Lenkerseeleins als Naturschutzgebiet und Erholungslandschaft, in Lenk, CHE-110.380.532, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S.0, Publ. 6205442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Hermann, von Lenk, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bowee, Reinhold, von Lenk, in Lenk, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goepfert, Tanja, von Lenk, in Lenk, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Marianne, von Oberstocken, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Hans, von Signau, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Alfred, von Lenk, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tritten, Ulrich, von St. Stephan, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hans Jörg, von Magden, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lempen, Stephan, von St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruker, Albert, von Braunau, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Walter, von Heimberg, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rösti, Kurt, von St. Stephan, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Rudolf, von Habkern, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbären, Ernst, von Lenk, in St. Stephan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeller, Peter, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Känel, David, von Aeschi bei Spiez, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004974851, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bowee Gartenbau AG, in Lenk, CHE-106.436.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754147).
Domizil neu:
Lenkstrasse 152, 3775 Lenk im Simmental.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bowee, Simon, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bowee, Reinhold, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Bowee-Fahrni, Rosa, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6676418, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R. Bowee Gartenbau AG, in Lenk, CH-092.3.001.324-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 5, Publ. 5594652).
Statutenänderung:
03.05.2012.
Firma neu:
Bowee Gartenbau AG.
Domizil neu:
Gutenbrunnenstrasse 142, 3775 Lenk im Simmenthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bowee, Simon, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bowee, Reinhold, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bowee-Fahrni, Reinhold, in Lenk, Präsident mit Einzelunterschrift].