Informazioni su Celeste Valentina Nesticò
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Celeste Valentina Nesticò
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3538119, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Alphawines GmbH, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-458.878.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6960720).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Binsböschenrain 7, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VINELITE AG (CHE-113.252.209), in Meggen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: VINELITE AG, in Rupperswil];
Nesticò, Celeste Valentina, von Basel, in Rupperswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nesticò, Marziale, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Nestico, Marziale, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 3535297, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
VinElite International GmbH, bisher in Lenzburg, CHE-292.012.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6729204).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Binsböschenrain 7, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VINELITE AG (CHE-113.252.209), in Meggen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rupperswil];
Nesticò, Celeste Valentina, von Basel, in Rupperswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nesticò, Marziale, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Nestico, Marziale, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 3535295, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
VINELITE AG, bisher in Rupperswil, CHE-113.252.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 16.08.2012, Publ. 6812802).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Binsböschenrain 7, 6045 Meggen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nesticò, Saverio, italienischer Staatsangehöriger, in Isca sullo Jonio (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nesticò, Marziale, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Nesticò, Celeste Valentina, von Basel, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.