Informazioni su Michael Neeser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Neeser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004994677, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lungenliga Aargau, in Aarau, CHE-112.865.898, Verein (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Claudia, von Wolfwil, in Birrwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vielemeyer, Thomas Heinrich, von Basel, in Bättwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004988900, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Philipp, von Forst-Längenbühl, in Gerlafingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004737640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380443).
Statutenänderung:
22.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Revision AG (CHE-210.556.079), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Markus Jonathan, genannt Mark, von Rüderswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Reisiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neeser, Michael].