Informazioni su Matthias Felder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Matthias Felder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Felder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004737640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380443).
Statutenänderung:
22.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Revision AG (CHE-210.556.079), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Markus Jonathan, genannt Mark, von Rüderswil, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Reisiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Neeser, Michael, genannt Mike, von Zofingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neeser, Michael].
Numero di pubblicazione: 3830157, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blaues Kreuz Schweiz, in Bern, CHE-223.160.822, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3100815).
Statutenänderung:
24.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Alfred, von Bolligen, in Renens VD, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoller, Michael, von Grindelwald, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Kaspar Matthias, von Basel, in Toffen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Joël, von Liestal, in Liestal, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Matthias, von Schüpfheim, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Focking, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veron, Malika, französische Staatsangehörige, in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochat, Didier, von L'Abbaye, in Neuchâtel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.