Informazioni su Heinz Nater
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Nater
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005508950, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung MURIKULTUR, in Muri (AG), CHE-103.983.866, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Heinz, von Kemmental, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handschin-Tanner, Carolynn, von Schüpfheim, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1245839, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Advaris GmbH, in Zürich, CHE-112.721.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 27, Publ. 4851770).
Firma neu:
Advaris GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Advari Sàrl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Gerd U. B., von Küsnacht ZH, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: in Küsnacht ZH];
Nater, Heinz, von Kemmental, in Muri AG, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6723386, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Alterswohnheim St. Martin, in Muri AG, CH-400.7.017.300-9, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Edwin, von Eriswil, in Fahrwangen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Ueli, von Muri AG, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Heinz, von Kemmental, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Andreas (genannt André), von Muri AG, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Pius, von Wolhusen, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter-Strebel, Heidi, von Beinwil (Freiamt), in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.