Informazioni su Dr. phil. Ueli Nagel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. phil. Ueli Nagel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4382465, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633439).
Statutenänderung:
29.06.2018.
Zweck neu:
Förderung der Volksbildung und Erziehung im Sinn und Geist Johann Heinrich Pestalozzis. Der Verein führt unter dem Namen 'PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich' (abgekürzt PBZ) eine öffentliche Bibliothek in der Stadt Zürich mit Bibliotheken in verschiedenen Quartieren der Stadt, eingerichtet und betrieben nach modernen Grundsätzen. Der Verein ist politisch und religiös neutral. Sein Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt Zürich. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Mittel: jährliche Subventionen, einmalige Beiträge der Stadt Zürich, des Kantons Zürich und anderer öffentlicher Köperschaften, Beiträge von Mitgliedern und Institutionen, Gebühren und Zuwendungen Dritter [bisher: Mittel: Jährliche Subventionen und einmalige Beiträge der Stadt Zürich, Beiträge des Kantons Zürich und anderer öffentlicher Körperschaften, Beiträge von Mitgliedern und Institutionen, Benutzungsgebühren und Gebühren für die Jahreskarte der PBZ, Zuwendung Privater (namentlich Schenkungen und Legate)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagel, Dr. Ueli, von Erlen und Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauber, Gerold, von Täsch und Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin;
Sigrist, Bettina, von Rafz, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin.
Numero di pubblicazione: 2399641, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Zähringerstrasse 17, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2005, 03.07.2012.
Zweck:
Förderung der Volksbildung und Erziehung im Sinne und Geiste Heinrich Pestalozzis. Der Verein führt unter dem Namen 'PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich' die öffentliche Bibliothek der Stadt Zürich mit Bibliotheken in verschiedenen Quartieren der Stadt Zürich, eingerichtet und betrieben nach modernen Grundsätzen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Sein Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt Zürich.
Mittel:
Jährliche Subventionen und einmalige Beiträge der Stadt Zürich, Beiträge des Kantons Zürich und anderer öffentlicher Körperschaften, Beiträge von Mitgliedern und Institutionen, Benutzungsgebühren und Gebühren für die Jahreskarte der PBZ, Zuwendung Privater (namentlich Schenkungen und Legate).
Weitere Adresse:
Postfach, 8022 Zürich.
Eingetragene Personen:
Berthoud, Rosemarie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagel, Dr. Ueli, von Erlen und Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Angermeier, Evelyne, von Rheinau und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ascari, Peter, von Arosa, in Trimbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernasconi, Susanne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Danielle, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Nicole, von Grub AR, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Raphael, von Oberriet SG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauber, Gerold, von Täsch und Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riwar, Marianne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauter, Ulrich, von Uster, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sippel, Elisabeth, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist Stücken, Dr. Josephine, von Elfingen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.