Informazioni su Walter Muff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Muff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6172556, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Realit Treuhand AG, in Aarau, CH-400.9.001.167-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 2, Publ. 4385042).
mit Hauptsitz in:
Lenzburg.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.977.345[CH-400.3.914.221-9].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Datum der Eintragung: 5.1.1961].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf, Jost, von Luzern, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Oberkulm, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Asquini, Gianni Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rellstab, Christa, von Zürich, in Riken AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Locher, Markus, von Remetschwil, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Kurt, von Brügg, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Philipp, von Birrwil, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Walter, von Birrwil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grylka, Stephan, von Spreitenbach, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Walter, von Sursee, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jurt, Emilie, von Hochdorf, in Ammerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschabold, Marc, von Erlenbach im Simmental, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5217394, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Realit Treuhand AG, in Lenzburg, CH-400.3.914.221-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 2, Publ. 4637276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Walter, von Sursee, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gsell, Franziska, von Oberrohrdorf, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maccauso, Danilo, italienischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lanz, Daniel, von Rohrbach, in Avenches, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Hans-Peter, von Luzern, in Dulliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Alexander, von Basel, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fringer, Isabella, von Spreitenbach, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Buchs AG];
Gloor, Philipp, von Birrwil, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden];
Tschabold, Marc, von Erlenbach im Simmental, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal];
Wegmüller, Sandra, von Hasle bei Burgdorf, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lenzburg].
Numero di pubblicazione: 5217392, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Realit Bautreuhand AG, in Lenzburg, CH-400.3.000.456-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, S. 3, Publ. 4762734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Walter, von Sursee, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Hans-Peter, von Luzern, in Dulliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Philipp, von Birrwil, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden];
Tschabold, Marc, von Erlenbach im Simmental, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal].