Informazioni su Margarita Regina Müller Aebi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margarita Regina Müller Aebi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795440, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Heimatschutz SHS, in Zürich, CHE-106.422.363, Verein (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Aebi, Margarita, von Buchegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Germann, Brigitte Maria, von Roggwil (TG), in Churwalden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3658711, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freihof Küsnacht, in Küsnacht ZH, CHE-100.502.041, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120493).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Zweck neu:
Der Verein führt eine sozialtherapeutische Einrichtung mit dem Ziel, Menschen mit einer Suchtproblematik und/oder psychischen und/oder sozialen Problemen wieder in die Gesellschaft, in einen geregelten Arbeitsprozess oder eine geregelte Tagesstruktur zu integrieren. Der Verein kann alle Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, diesen Zweck zu erfüllen. Er hat keinen Erwerbszweck.
Mittel neu:
Selbsterarbeitete Erträge aus den Betrieben, Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand, Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Aebi, Margarita Regina, von Buchegg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3127621, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Heimatschutz SHS, in Zürich, CHE-106.422.363, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischoff, Christian, von Berg SG, in Genf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenel, Severin, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Daniela, von Sevelen, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwabe, Beat, von Basel, in Ittigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Brigitte, von Schaffhausen, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vulliet, Julie, von Genève, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Aebi, Margarita, von Buchegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.