Informazioni su Fredi Rolf Miller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fredi Rolf Miller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Limmattalbahn AG, in Dietikon, CHE-115.711.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937380).
Statutenänderung:
31.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Hans, von Aesch ZH, in Aesch ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adelsbach, Matthias, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Roland, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Issler, Daniel, von Davos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büsser, Dr. Maurus Benno, von Zürich, in Staufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miller, Fredi Rolf, von Schlieren, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Stefan Olivier, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005054351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MEFAG AG, in Schlieren, CHE-103.744.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, S.0, Publ. 1435935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miller-Hediger, Heidi, von Schlieren und Wil ZH, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Marianne, von Schlieren, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Miller, Beatrice Christine, von Schlieren, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miller, Fredi Rolf, von Schlieren, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005054380, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennhof AG Schlieren, in Schlieren, CHE-100.828.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, S.0, Publ. 1407843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miller-Hediger, Heidy, von Schlieren und Wil ZH, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Marianne, von Schlieren, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Miller, Beatrice Christine, von Schlieren, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miller, Fredi Rolf, von Schlieren, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.