Informazioni su Franz Stefan Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Stefan Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784179, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brauerei Thun AG, in Thun, CHE-184.811.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215813).
Statutenänderung:
24.06.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'780'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'780'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'680 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Reto, von Ilanz/Glion, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Franz, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005710605, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Atupri Gesundheitsversicherung, in Bern, CHE-103.215.773, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Franz, von Wiliberg und Thun, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolf, Andreas, von Landquart, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma Hauser, Sandra Franziska, von Comano, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Daniel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luder, Daniel, von Seeberg, in Lotzwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005709479, Ufficio del registro di commercio Berna
Zbinden Reinhold AG in Liquidation, in Bern, CHE-107.960.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Franz Stefan, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].