Franz Stefan Müller
residente a Thun, da Wiliberg e Thun Mandati attuali: Zbinden Reinhold AG in Liquidation, III dasnotariatsbuero ag e di più Persone correlate: Alexander Kernen, Philipp Schmutz, Bruno Stoller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Stefan Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Stefan Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Stefan Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Stefan Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Stefan Müller
Persone con il nome Franz Stefan Müller lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Officio di notare e avvocato
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Officio di notare e avvocato
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Privato con il nome Franz Stefan Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Stefan Müller
Numero di pubblicazione: HR02-1005784179, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brauerei Thun AG, in Thun, CHE-184.811.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215813).
Statutenänderung:
24.06.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'780'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'780'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'680 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Reto, von Ilanz/Glion, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Franz, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005710605, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Atupri Gesundheitsversicherung, in Bern, CHE-103.215.773, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Franz, von Wiliberg und Thun, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolf, Andreas, von Landquart, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma Hauser, Sandra Franziska, von Comano, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Daniel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luder, Daniel, von Seeberg, in Lotzwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005709479, Ufficio del registro di commercio Berna
Zbinden Reinhold AG in Liquidation, in Bern, CHE-107.960.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Franz Stefan, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].