Informazioni su Erika Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erika Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004966008, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Oberbalmberg, in Solothurn, CHE-110.383.097, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Erika, von Ermensee, in Dulliken, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arrigoni, Andrea Margrit, von Bellinzona, in Recherswil, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2605298, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Oberbalmberg, in Gerlafingen, CH-260.7.000.073-6, Gewährung von Beiträgen an Kuren für Pflegebdürftige jeden Alters, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2000, S. 6032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeger, Anton, von Meltingen, in Meltingen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goetschmann, Roland, von Ueberstorf, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Erika, von Ermensee, in Dulliken, Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin];
Flury-Sutter, Heidi, von Niederwil SO, in Niederwil SO, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ischi, Urs, von Rumisberg, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bettlach, Vizepräsident des Stiftungsrates].
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Oberbalmberg, Sitz [bisher: S o l o t h u r n ], Beiträge an Kuren, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2000).
Urkundenänderung:
04.07.2000.
Sitz Neu:
G e r l a f i n g e n .
Domizil Neu:
c/o Peter Boesiger, Tulpenstrasse 6, 4563 Gerlafingen.
Zweck:
Gewährung von Beiträgen an Kuren für Pflegebdürftige jeden Alters.
Organisation Bisher:
Stiftungsrat von 5 - 7 Mitgliedern.
Eingetragene Personen Bisher:
Boesiger, Peter, Heimat Untersteckholz, in Gerlafingen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ischi, Urs, Heimat Rumisberg, in Bettlach, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Erika, Heimat Ermensee, in Dulliken, Kassiererin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Anton, Heimat Meltingen, in Meltingen, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regierungsrat des Kantons Solothurn, in Solothurn, Aufsichtsbehörde.