Informazioni su Bernhard Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005602612, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Agro Marketing Thurgau AG, in Salenstein, CHE-113.824.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Thayngen, in Thayngen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallmann, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Uster, in Wigoltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Brigitte, von Hitzkirch, in Oppikon (Bussnang), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005402349, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaubetrieb Klosterhof GmbH, in Thayngen, CHE-108.719.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S.16, Publ. 5192376).
Firma neu:
Weinbaubetrieb Klosterhof GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Thayngen, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4428469, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 4059 vom 24.09.2012 Agro Marketing Thurgau AG, in Salenstein, CHE-113.824.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2212803).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Thayngen, in Thayngen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].