Informazioni su Hans Rudolf Gallmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Rudolf Gallmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Gallmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005602612, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Agro Marketing Thurgau AG, in Salenstein, CHE-113.824.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Thayngen, in Thayngen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallmann, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Uster, in Wigoltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Brigitte, von Hitzkirch, in Oppikon (Bussnang), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2498615, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tobi Seeobst AG, in Bischofszell, CHE-106.838.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1089297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Hans, von Gaiserwald, in Wilen (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallmann, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Uster, in Wigoltingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2220487, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Weidegenossenschaft Gadenstätt, in Seegräben, CHE-100.512.708, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2040341).
Firma neu:
Weidegenossenschaft Gadenstätt in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guyer, Robert, von Seegräben, in Bülach, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gallmann, Hans Rudolf, von Uster und Maschwanden, in Wigoltingen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
opifer gmbh (CHE-113.421.682), in Flaach, Liquidatorin.