Informazioni su Beat Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6791716, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Müller Architekt AG, in Ruswil, CH-100.3.794.996-7, Zückestrasse 11, 6017 Ruswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2012.
Zweck:
Betrieb und Führung eines Architekturbüros;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen;
Eingehen von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 05.07.2012 und Bilanz per 01.04.2012 übernimmt die Gesellschaft von Beat Müller, von Ruswil und Schüpfheim, in Ruswil, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen Beat Müller Architekturbüro, in Ruswil, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 445'500.-- beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 71'569.-- zum Gesamtpreise von CHF 373'931.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 273'931.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Beat, von Ruswil und Schüpfheim, in Ruswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4695358, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil, Luzern, bisher in Luzern, CH-100.7.006.230-1, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 9, Publ. 3374744).
Urkundenänderung:
25.06.2008.
Name neu:
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil, Knutwil.
Sitz neu:
Knutwil.
Domizil neu:
6213 Knutwil Bad.
Zweck neu:
Führung einer Institution für männliche Jugendliche und junge Erwachsene mit Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dormann, Rosmarie, von Rothenburg, in Rothenburg, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schärli, Yvonne, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Amrein, Adolf, von Sursee und Ruswil, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenniger, Maria, von Triengen, Büron und Luzern, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Erna, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Beat, von Ruswil und Schüpfheim, in Ruswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofstetter, Roland, von Geuensee, in Dagmersellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gil Fernàndez, Beatriz, von Zürich, in Baden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Madeleine, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenniger, Ariane, von Luzern, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern (CH-100.8.788.265-0), Revisionsstelle [bisher: Kanton Luzern, handelnd durch die Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 3374744, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil, Luzern, in Luzern, CH-100.7.006.230-1, Führung eines Erziehungsheimes für männliche Kinder und Jugendliche, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2004, S. 10, Publ. 2330494).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Adolf, von Sursee und Ruswil, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumeler, Urs, von Luzern und Schüpfheim, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Beat, von Ruswil und Schüpfheim, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Erna, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenniger, Maria, von Triengen, Büron und Luzern, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kanton Luzern, handelnd durch die Finanzkontrolle des Kantons Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.