Informazioni su Simone Mülchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simone Mülchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005631583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
v. Fischer & Cie KLG, in Bern, CHE-106.538.540, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567749).
Statutenänderung:
13.12.2022.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.12.2022 und Bilanz per 30.09.2022 mit Aktiven von CHF 3'736'796.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'616'796.93 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
v.FISCHER Notariat Advokatur AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von notariellen, anwaltlichen und anderen Rechts- und Beratungsdienstleistungen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten durch im Notariatsregister des Kantons Bern oder in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Personen wie auch durch andere qualifizierte Beratungsdienstleister, und zwar im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Katrin, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mülchi, Simone, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Frank, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oppliger, Ivan, von Heimiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Oliver, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005339990, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Huebergass, in Bern, CHE-223.020.144, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mülchi, Simone, von Bern, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Claudia, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Herbert, von Trub, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhalter, Raphael, von Rüegsau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noureddine, Hussein, von Castaneda, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Marco, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Lynn, von Roggliswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Ursina, von Schönholzerswilen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004851878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Wir sind Stadtgarten, in Bern, CHE-137.341.393, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mülchi, Simone, von Bern, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Herbert, von Trub, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Rolf, von Oberegg, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggel, Deborah, von Bitsch, in Ueberstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Romagnolo, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Brugg AG (Brugg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebelhart, Oliver, von Kienberg, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.