Informazioni su Niklaus Mosimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Niklaus Mosimann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Mosimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2891415, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
R. Brockhaus Verlag AG, in Basel, CHE-106.266.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1755199).
Firma neu:
R. Brockhaus Verlag AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Niklaus Mosimann, Gerbeackerstr. 7, 3210 Kerzers.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Niklaus, von Signau, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, ansonsten Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6780412, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
R. Brockhaus Verlag AG, in Basel, CH-270.3.002.887-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 5, Publ. 3566976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Ulrich, von Amlikon-Bissegg, in Seltisberg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trommer, Lothar genannt Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baunatal (DE)];
Hoppler, Hans Peter, von Winterthur, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hoppler, Peter];
Mosimann, Niklaus, von Signau, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
Hert, Klaus, von Messen, in Hägendorf, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 6408312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bvmedia Christliche Medien GmbH, bisher in Pfäffikon, CH-020.4.037.201-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 25, Publ. 4356348).
Gründungsstatuten:
13.02.2008.
Statutenänderung:
05.10.2011.
Firma neu:
bvMedia Christliche Medien GmbH.
Sitz neu:
Ins.
Domizil neu:
Rämismatte 11, 3232 Ins.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Verbreitung christlicher Medien auf biblischer Grundlage. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 13.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abrahms, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Weil im Schönbuch (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundes-Verlag GmbH (HRB 8836), in Witten (DE) , Gesellschafterinund mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 (wie bisher);
Trommer, Lothar genannt Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Seifert, Lutz Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Bönnigheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mosimann, Niklaus, von Signau, in Kerzers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon].