Informazioni su Emile Moret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Emile Moret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2016333, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
E. Moret DFK Conthey GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-458.030.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moret, Emile, von Martigny, in Martigny, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivprokura zu zweien];
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 (Stimmrechtsstammanteil) [bisher: Coop Mineraloel AG (CH-280.3.917.915-8)];
Alili, Bekim, von Troistorrents, in Collombey-Muraz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Monthey].
Numero di pubblicazione: 1762659, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Shop-Tankstelle Conthey GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-101.848.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360906).
Statutenänderung:
01.10.2014. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-020.9.001.376-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moret, Emile, von Martigny, in Martigny, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil) [bisher: Coop Mineraloel AG, , in Allschwil (CH-280.3.917.915-8)].
Numero di pubblicazione: 1032559, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
E. Moret DFK Conthey GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.796.761-3, c/o Telan AG, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2013.
Zweck:
Führung und Betrieb des Pronto-Shops der Coop Mineraloel AG in Conthey.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CH-280.3.917.915-8), das Verkaufsinventar zur Erstbestückung des Pronto-Shops in Conthey nach Massgabe eines noch zu erstellenden Inventars zu einem Maximalpreis von CHF 10'000.00 zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Beim Stammanteil von CHF 2'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.08.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Moret, Emile, von Martigny, in Martigny, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Coop Mineraloel AG (CH-280.3.917.915-8), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 (Stimmrechtsstammanteil);
Morand, Olivier, von Riddes, in Riddes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alili, Bekim, von Troistorrents, in Monthey, mit Kollektivunterschrift zu zweien.