Informazioni su Dominic Moos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominic Moos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005044065, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Schongau, in Schongau, CHE-101.660.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746877).
Domizil neu:
c/o Rolf Basler, Mettmenstrasse 22, 6288 Schongau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Evelyn, von Schüpfheim und Neuenkirch, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Gotthard, genannt Godi, von Schongau, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Rolf, von Zeihen, in Schongau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Herbert, von Schongau, in Schongau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, André, von Waltenschwil, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muheim, Theodul, genannt Theo, von Unterschächen, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Vogel, Stefan, von Hasle (LU), in Schongau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Mt.-Schongau/Rüdikon, in S c h o n g a u , Die Dörfer Met-Schongau und Rüdikon soweit möglich mit Trink- und Gebrauchswasser zu versorgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.1999, S. 5142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretz, Kandid, 1949, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GMW GmbH, in M e l l i n g e n, Aufbereitung und Verwertung von tierischen Exkrementen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 20.01.1997, S. 377).
Statutenänderung:
26.01.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Andreas, von Niedergösgen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Wigger, Ueli, von Entlebuch, in Aristau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].