Dominic Moos
residente a Schongau, da Schongau Mandati attuali: Dominic Moos Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic Moos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic Moos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic Moos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic Moos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominic Moos
Persone con il nome Dominic Moos lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Dominic Moos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominic Moos
Numero di pubblicazione: HR02-1005044065, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Schongau, in Schongau, CHE-101.660.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746877).
Domizil neu:
c/o Rolf Basler, Mettmenstrasse 22, 6288 Schongau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Evelyn, von Schüpfheim und Neuenkirch, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Gotthard, genannt Godi, von Schongau, in Schongau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Rolf, von Zeihen, in Schongau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Herbert, von Schongau, in Schongau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, André, von Waltenschwil, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muheim, Theodul, genannt Theo, von Unterschächen, in Schongau, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Vogel, Stefan, von Hasle (LU), in Schongau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Mt.-Schongau/Rüdikon, in S c h o n g a u , Die Dörfer Met-Schongau und Rüdikon soweit möglich mit Trink- und Gebrauchswasser zu versorgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.1999, S. 5142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretz, Kandid, 1949, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GMW GmbH, in M e l l i n g e n, Aufbereitung und Verwertung von tierischen Exkrementen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 20.01.1997, S. 377).
Statutenänderung:
26.01.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Dominic, von Schongau, in Schongau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Andreas, von Niedergösgen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Wigger, Ueli, von Entlebuch, in Aristau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].