Informazioni su Marcel Moor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Moor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005029307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Gemeinschafts-Antennen-Anlage Vordemwald, in Vordemwald, CHE-102.136.616, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, S.0, Publ. 1860581).
Firma neu:
Genossenschaft Gemeinschafts-Antennen-Anlage Vordemwald in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Sarah, von Pfaffnau, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Rui, Aldo, von Mümliswil-Ramiswil, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Hans Rudolf, von Mettmenstetten, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3299059, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Moor AG, in Vordemwald, CHE-102.656.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1185163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Kurt, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1185163, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Moor AG, in Vordemwald, CHE-102.656.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7166396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Moor, Roger, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.