Informazioni su Grégoire Jean Archibald Monferini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grégoire Jean Archibald Monferini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005281232, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Duc, Sarrasin & Cie SA, à Martigny, CHE-105.865.396, société anonyme (No. FOSC 215 du 04.11.2020, Publ. 1005015160).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monferini, Grégoire, de Fribourg, à Bulle, avec signature collective à deux sauf avec Timothée Saumade;
Saumade, Timothée, de Saxon, à Saxon, avec signature collective à deux sauf avec Grégoire Monferini.
Inscription ou modification de personne(s):
Vita Cuadrado, Alessandro, citoyen espagnol, à Sierre, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004974523, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Duc, Sarrasin & Cie SA, à Martigny, CHE-105.865.396, société anonyme (No. FOSC 144 du 29.07.2019, Publ. 1004686493).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubey, Stephan, de Cottens (FR), à Cottens (FR), directeur, avec signature collective à deux;
Keist, Frédéric, de Reiden, à Bourg-en-Lavaux, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Grégoire Monferini et Timothée Saumade.
Inscription ou modification de personne(s):
De Vito, Sandra, de Rothrist, à Lausanne, directrice, avec signature collective à deux;
Billod, Véronique, de Zürich, à Sâles, directrice adjointe, avec signature collective à deux;
Studer, Patrick, de Gondiswil, à Bassins, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Monferini, Grégoire, de Fribourg, à Bulle, avec signature collective à deux sauf avec Timothée Saumade [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Timothée Saumade ];
Saumade, Timothée, de Saxon, à Saxon, avec signature collective à deux sauf avec Grégoire Monferini [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Grégoire Monferini].
Numero di pubblicazione: 3208183, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Duc, Sarrasin & Cie SA, précédemment à Sierre, CHE-105.865.396, société anonyme (No. FOSC 172 du 06.09.2016, Publ. 3040349).
Statuts originaires:
21.12.1986.
Modification des statuts:
15.11.2016.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 58, 1920 Martigny.
Nouveau but:
effectuer toute opération dans le domaine immobilier, en particulier gérance et courtage de biens immobiliers, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE;
la société peut exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier, mail ou fax et, si le conseil d'administration le décide, par publication dans la FOSC pour les convocations aux assemblées générales et, pour les autres communications, par lettre, mail ou fax.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Duc, Eddy, de Chermignon, à Sierre, président et directeur, avec signature collective à deux;
Zufferey Panigas fiduciaire SA (CHE-108.525.554), à Sion, organe de révision;
Duc, Sébastien, de Chermignon, à Sierre, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, François, de Bovernier, à Martigny-Combe, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Peyrot, Olivier, de Genève, à Belmont-sur-Lausanne, vice-président, avec signature collective à deux;
Chandou, Nicolas, citoyen français, à Paris (FR), administrateur, avec signature collective à deux;
Lachat, Marc, de La Baroche, à Lutry, administrateur, avec signature collective à deux;
Follonier, Frédéric, de Mont-Noble, à Sion, administrateur délégué, avec signature collective à deux;
Spiess, David, de Horw, à Cham, directeur, avec signature collective à deux;
Collet, Vincent, de Vouvry, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully, organe de révision;
Bernhard, Fabrice, de Fontenais, à Lausanne, avec signature collective à deux sauf avec Frédéric Keist, Grégoire Monferini et Timothée Saumade ;
Keist, Frédéric, de Reiden, à Bourg-en-Lavaux, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Grégoire Monferini et Timothée Saumade ;
Monferini, Grégoire, de Fribourg, à Bulle, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Timothée Saumade ;
Saumade, Timothée, de Saxon, à Saxon, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Grégoire Monferini.