Informazioni su Egon Minar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Egon Minar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005461125, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Innopro AG, bisher in Baar, CHE-103.412.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559800).
Statutenänderung:
21.04.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minar, Egon, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jraissati, Raya Rachid, libanesische Staatsangehörige, in Beirut (LB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enkh-Amgalan, Anarzul, mongolische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004559800, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Innopro AG, in Baar, CHE-103.412.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, Publ. 4806508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minar, Egon, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3674275, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cafina AG, in Hunzenschwil, CHE-105.931.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minar, Egon, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.