Informazioni su Iwan Martin Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Iwan Martin Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6877054, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gregomatic AG, bisher in Cham, CH-150.3.001.496-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6680754).
Gründungsstatuten:
29.01.2009.
Statutenänderung:
17.09.2012.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Industriestrasse 6, 6285 Hitzkirch.
Zweck neu:
Entwicklung von, Handel mit und Vertrieb von Maschinen, Apparaten und chemischen Produkten aller Art, insbesondere von Spezialitäten im Bereich der Oberflächenbehandlung;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.09.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Guido, von Hospental und Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Kurt, von Bottenwil, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpina Treuhand AG (CH-150.3.001.204-6), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Mark, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Iwan, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Andrea, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5054166, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
PPC Pilatus Performance Chemicals AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.177-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 9, Publ. 4285262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Mark Manuel, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hitzkirch];
Meyer, Andrea Franziska, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hitzkirch];
Meyer, Iwan Martin, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hitzkirch].
Numero di pubblicazione: 5039692, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Hibema Holding AG, in Hergiswil NW, CH-100.3.008.095-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 14, Publ. 4007362).
Statutenänderung:
20.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Mark Manuel, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hitzkirch];
Meyer, Andrea Franziska, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hitzkirch];
Meyer, Iwan Martin, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hitzkirch].