Informazioni su Theodor Meyer-Feusi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theodor Meyer-Feusi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5358790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEKTRO-INGENIEURE MEYER + PARTNER AG, in Stäfa, CH-020.3.907.780-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 38, Publ. 4800900).
Statutenänderung:
19.08.2009.
Firma neu:
Elektro-Ingenieure Meyer + Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Ingenieurbüros für Elektroplanung. Sie kann Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer-Feusi, Rosmarie, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Feusi, Theodor, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hardmeier, Rolf, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasciati, Reto, von Stampa, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Beat, von Bargen SH, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Brokhues, Ralph, von Küttigen, in Erlinsbach (Erlinsbach AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peker-Meyer, Brigitta, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, Alexander, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Markus, von Uetikon am See, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0), in Wallisellen, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro-Ingenieur-Büro Meyer AG, in S t ä f a , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.1999, S. 4226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Hans, von Regensdorf, in Hombrechtikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer-Hürlimann, Theodor, von Stäfa, in Stäfa, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Auf der Maur-Meyer, Rosmarie, von Schwyz, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Feusi, Theodor, von Stäfa, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Meyer, Theodor];
Peker-Meyer, Brigitta, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.