Informazioni su Cyril Dominic Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyril Dominic Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071382, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pintine GmbH, in Steinhausen, CHE-380.865.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921666).
Statutenänderung:
24.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig mittels Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 80'000.00, wofür 800 Stammanteile zu je CHF 100.00 ausgegeben werden, auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 943'289.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 890'723.38 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
PNT Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PNT Group SA) (PNT Group LTD).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chollerstrasse 32, 6300 Zug.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen sowie Erbringung von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen für beteiligte Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inceptum Privatus AG (CHE-207.927.382), in Zug, Gesellschafterin;
MYP Invest AG (CHE-271.500.228), in Zug, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Reto, von Attinghausen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Denis, von Bowil, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Kevin, von Bowil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Kim, von Baden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Cyril, von Dintikon, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005921666, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pintine GmbH, in Steinhausen, CHE-380.865.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894334).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inceptum Privatus AG (CHE-207.927.382), in Zug, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MYP Invest AG (CHE-271.500.228), in Zug, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meyer, Cyril, von Dintikon, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Huber, Kevin, von Bowil, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005894334, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pintine GmbH, in Steinhausen, CHE-380.865.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzentruber, Severin, von Ruswil, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Cyril, von Dintikon, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Knutwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].