Informazioni su Horst Melters
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Horst Melters
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GWB Gesellschaft für Wirtschafts- und Bauberatung AG, in E r l e n b a c h Z H, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.1998, S. 5213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melters, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Biasetti, Jacqueline, von Conthey und Vétroz, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melters-Muffler, Irène, von Conthey und Vétroz, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GWB Gesellschaft für Wirtschafts- und Bauberatung AG, bisher in Baar, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.1995, S. 1819).
Gründungsstatuten:
27.01.1993.
Statutenänderung:
10.07.1998.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 141/143, 8703 Erlenbach.
Zweck:
Technische und wirtschaftliche Betriebs- und Bauplanung sowie Unternehmens- und EDV-Beratung.
Aktienkapital:
CHF250'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF250'000.¬.
Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre dürfen auch mit eingeschriebenem Brief erfolgen, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegier-Puffer, Regina, von Meilen, in Meilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melters, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Melters-Muffler, Irène, von Conthey und Vétroz, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Biasetti, Jacqueline, von Conthey und Vétroz, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf];
Wegier-Keller, Henryk, von Meilen, in Zizers, Revisionsstelle.