Informazioni su Morten Frode Meland
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Morten Frode Meland
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1229529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CHE-114.438.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6979122, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CH-020.3.032.778-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Alfred, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pflüger, Severin Horazius Benedict, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6517896, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Skaalvika AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.016.017-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6372726).
Gründungsstatuten:
16.08.2010.
Statutenänderung:
27.12.2011, 17.01.2012.
Firma neu:
Ceronova Biosciences Holding AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1A, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen unter anderem in den Bereichen Life Sciences, Pharma und Biotechnologie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten, norwegischer Staatsangehöriger, in Bäch SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanolari, Renzo, von Chur, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.