Informazioni su Urs J. Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs J. Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005090268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Pfannenstil, in Meilen, CHE-103.970.763, Genossenschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs J., von Schaffhausen, in Männedorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Daniel, von Meilen, in Meilen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleiner, Hans Ulrich, von Wädenswil und Meilen, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruhlke, Volker, von Zürich, in Meilen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capezzuto, Marco, von Meilen, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1648219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Pfannenstil, in Meilen, CHE-103.970.763, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022417).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs J., von Schaffhausen, in Männedorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Trecon Treuhand AG (CHE-111.791.145), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trecon Treuhand AG (CH-020.3.027.954-5)].
Numero di pubblicazione: 5279338, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Pfannenstil, in Meilen, CH-020.5.900.169-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 22, Publ. 4037406).
Statutenänderung:
08.05.2009.
Domizil neu:
c/o Urs J. Meier, Justrain 66, 8706 Meilen.
Postadresse neu:
c/o Schnell Immobilien AG, Postfach 222, 8712 Stäfa.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Erwin, von Hedingen, in Meilen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Remo, von Meilen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wuhrmann, Bruno, von Meilen, in Männedorf, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs J., von Schaffhausen, in Meilen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruhlke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geyer, Rolf, von Zürich, in Fällanden, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trecon Treuhand AG (CH-020.3.027.954-5), in Zürich, Revisionsstelle.