Informazioni su Dr. Urs Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Urs Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997801, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UroViva Tumorzentrum, in Bülach, CHE-250.321.192, Verein (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, S.0, Publ. 3072589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Urs, von Kestenholz, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Daniel Rudolf, von Schwarzenburg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004833583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZENTRUM FÜR RADIOTHERAPIE ZÜRICH-OST-LINTH AG, RÜTI (ZRR), in Rüti (ZH), CHE-380.172.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Kestenholz, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Krebsliga des Kantons Zürich, in Zürich, CHE-107.849.451, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365885).
Statutenänderung:
04.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girgis-Musy, Gisela, von Ecublens VD, in Horgen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pampaluchi, Reto, von Meilen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prader, Dr. Duri, von Davos und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenewein, Dr. Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margulies, Anita, von Küsnacht ZH und Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Urs, von Kestenholz, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Melcher, Prof. Dr. Gian A., von S-chanf und Val Müstair, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Melchior, Andi, von Wettingen, in Berikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Von Orelli, Stephanie, von Zürich, Basel und Locarno, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pahls, Dr. Stephan, von Sigriswil, in Maur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Dr. Werner, von Gränichen, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger Hofer, Dr. Esther, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.